中國平安增設三位聯席CEO——李源祥、謝永林、陳心穎分別分管個人、公司和科技,這被認為是馬明哲為接班提前做的安排。
2018年12月14日,中國平安(2318.HK,601318.SH)第十一屆董事會第四次會議在深圳召開,審議並通過了《關於完善公司執行委員決策機制和組織體系的議案》。
平安公告稱,為了深化公司戰略轉型及三大業務線發展,延續並完善公司治理及決策機制,中國平安增設三個聯席首席執行官(簡稱“聯席CEO”)崗位,由李源祥、謝永林、陳心穎擔任。在集團董事長/CEO馬明哲的領導下,李、謝和陳三位聯席CEO分別統籌管理個人、公司、科技業務。任匯川仍為平安集團總經理,分管大資管業務。
平安集團董事會表示,在集團執行委員會現行“執行官負責制”基礎上,設立聯席CEO集體決策機制,有助於深入貫徹“集體決策、分工負責、矩陣式管理”的決策機制,更高效地整合內部資源、提升協同效率、強化風險管控,健全人才培養及梯隊建設體系。
值得注意的是,在國際和國內的金融大佬和科技巨頭中設立聯席CEO並不罕見。比如摩根大通、高盛、花旗、甲骨文、摩托羅拉和三星等都曾設立了聯席CEO制度。
但是問題也不容忽視,中國有句古話叫“一山難容二虎”,也有公司的聯席CEO模式結果不盡如人意,聯席模式到底是合作共贏還是架空權利的手段尚有爭議。
平安為什麼要設立聯席CEO?
聯席CEO成立的條件有很多種,記者整理髮現,在國內設立聯席CEO的情況大多為兩家企業合併或者企業派系競爭的一種磨合和過渡的安排。但在國際上,聯席CEO管理模式通常是公司發展到一定階段後的需要,面對錯綜複雜和艱難的挑戰,不能僅憑一己之力,需要一個優秀的高層管理團。比如螞蟻金服的核心事業群支付寶版塊也一直實行班委集體負責制。
要做到1+1大於2的前提是高層能真正整合到一起。以平安的情況來看,其聯席CEO制更多的是職責分配,而不是職責共擔。公司在日益龐大之際,引入聯席CEO制由不同的人分別負責不同的業務群可以更有效地進行管理;此外擔任聯席的三位CEO們各自有擁有鮮明的不同強項與經驗,形成互補性優勢。
比如李源祥一直深耕于平安的立身之本壽險領域,謝永林則率領平安銀行開疆拓土取得了不俗的業績,今年平安集團年中業績會開工明哲也對謝永林的工作給予了高度評價,陳心穎則一直負責科技版塊。
類似的接班安排在平安人壽已經先前一步開始了。
11月底,平安人壽原公司總經理余宏兼任總經理和CEO,全面負責主持平安人壽日常工作,原黨委書記、董事長兼CEO丁當卸下CEO一職,任黨委書記和董事長,僅負責公司黨建工作和品牌宣傳。
讓我們看看平安人壽新晉CEO余宏的履歷,她分管過一元事業群、電銷業務、綜合金融部門、科技支援中心、網際網路中心、産品中心,擁有完整的平安人壽個險中後臺經營規劃及科技業務推動履歷。
從已有的經驗來看,聯席CEO制並沒有表現得像預期那麼好。聯席CEO制容易引發的負面問題有:持不同觀念的CEO們導致全公司戰略不清晰;CEO們的不合作讓公司內部不同陣營內溝通成本增大。通常聯席CEO們之間會有一個不短的磨合期,但是這三位新晉聯席CEO都是在平安公事多年的老同事,其中資歷最淺的陳心穎在平安也有5年了。磨合問題似乎也並不大。
平安目前還有“老馬”坐鎮,現任平安集團董事長/CEO馬明哲是創始人,對公司戰略保持了數十年如一日的前瞻性和絕對主導性,所以看起來這些問題似乎並不會存在。但這在馬明哲退休之後是否能持續尚待觀察,畢竟出生於1955年的馬明哲今年已經63歲了。
平安的四個理由
中國平安近年持續推進“金融+科技”、“金融+生態”戰略。為深化“一個客戶、一個賬戶、多種産品、一站式服務”的綜合金融經營模式,逐步形成了“個人業務+公司業務+科技業務”三大事業群及架構。
特別是近三年來,這三大業務群分別在集團副首席執行官李源祥、集團副首席執行官陳心穎,集團副總經理兼黨委副書記謝永林的領導下,取得了很好的發展。實踐證明,這一戰略性佈局與業務結構,以及以執行官負責制為核心的決策管理機制是有效的。
平安稱,增設聯席首席執行官崗位符合如下四大需要。具體包括:
一是適應以客戶為導向戰略轉型的需要。平安作為一家金融控股集團,從金融客戶需求和服務模式出發,各子公司均存在對“個人客戶、公司客戶和科技業務”的服務需求。平安要實現客戶服務導向模式,需在確保子公司獨立法人地位的基礎上,完成從集團到客戶“條線”式結構的整合。進一步明確“個人、公司、科技”三大業務群,將有利於為客戶提供“端到端”及“1+N”産品和服務,提升客戶體驗。
二是適應新業務模式發展管理的需要。隨著平安“金融+生態”戰略的發展,“科技賦能金融,科技賦能生態,生態賦能金融”的成效日益顯現,科技和生態發展模式已成為公司核心商業模式之一。平安已創立了十余家新科技公司、二十個科技研發實驗室與六大科技創新研究院,在諸多科技領域處於全球領先地位;並圍繞人們生活“醫食住行、生老病養”需求,創建了五大生態圈。此次增設三位聯席CEO,分工更明確、職責更清晰,符合平安新業務模式孵化及科技創新快速發展需要。
三是強化公司風險管控的需要。平安是我國三大綜合金融集團之一,也是全球首批系統重要性金融機構。特別是近年來,金融監管部門持續加強對系統重要性金融機構的監管,對完善風險管理體系提出了更高的要求。隨著公司戰略轉型的深化,強化公司風險管控更趨重要、迫切。公司很有必要按“個人、公司、科技”三大業務群結構,在過去十多年來建成的國際標準和金融風控體系基礎上,結合中國國情,進一步提升和健全“覆蓋全面、管理透明、條線清晰”的全面風險管理體系,提升風控管理水準,更好地滿足金融監管和風控的要求。
四是人才梯隊培養的需要。平安一直注重系統化的人才培養,健全人才梯隊持續培養體系。此次增設聯席CEO,借鑒了全球公司治理最佳實踐,同時結合了平安的實際情況,將確保人才培養及梯隊建設更加系統化、制度化。
附:李源祥、謝永林、陳心穎和任匯川的簡歷
李源祥:出生於1965年,李源祥于2004年加入中國平安,于2004年2月至2005年3月任平安壽險董事長特別助理,2005年3月至2010年1月任平安壽險總經理,2007年1月至2012年2月任平安壽險董事長。自2013年6月起出任本公司執行董事,現任中國平安常務副總經理、副首席執行官兼首席保險業務執行官,亦為平安産險、平安壽險、平安養老險及平安健康險等本公司多家控股子公司的董事。此前,李源祥曾任英國保誠台灣分公司資深副總裁、信誠人壽保險總經理等職務。李源祥獲得康橋大學財政金融碩士學位。
謝永林:出生於1968年,自2016年9月起出任中國平安副總經理,並自2016年12月起出任平安銀行董事長至今。謝永林于1994年加入公司,從基層業務員做起,先後擔任平安産險支公司副總經理、平安壽險分公司副總經理、總經理、平安壽險市場行銷部總經理等職務。2005年6月至2006年3月任中國平安發展改革中心副主任,2006年3月至2013年11月先後擔任平安銀行運營總監、人力資源總監、副行長等職務,並自2013年11月至2016年11月先後擔任平安證券董事長特別助理、總經理兼CEO、董事長。謝永林獲得南京大學管理學博士及理學碩士學位。
陳心穎:出生於1977年,自2015年6月起出任中國平安副總經理,于2016年1月轉任公司常務副總經理至今,並於2017年10月起出任中國平安副首席執行官。陳心穎于2013年1月加入平安,並分別自2013年1月、2013年12月起擔任本公司首席資訊執行官、首席運營執行官至今。陳心穎亦為本公司附屬公司平安科技董事長。陳心穎現任平安産險、平安壽險、平安養老險、平安金融科技、平安資産管理等本公司多家控股子公司的董事職務。陳心穎亦擔任陸金所非執行董事。在加入平安前,陳心穎曾于麥肯錫公司擔任全球董事(合夥人)。陳心穎獲得美國麻省理工學院電氣工程學和經濟學雙學士學位、電氣工程學及電腦科學碩士學位。
任匯川:出生於1969年,現任中國平安保險(集團)股份有限公司執行董事、總經理、平安信託董事長。任匯川于1992年加入中國平安,曾任中國平安保險股份有限公司産險協理、中國平安財産保險股份有限公司副總經理、平安集團總經理助理兼財務總監、發展改革中心主任助理、副總經理兼首席保險業務執行官、中國平安財産保險股份有限公司董事長兼CEO等職務。任匯川于1989年至1992年在西安市人民保險公司工作。任匯川獲北京大學工商管理碩士學位。
(責任編輯:郭偉瑩)