中國經濟網北京9月2日訊 據國資委官方微網志“國資小新”消息,央企進行人事調整。劉志江同志任中國建材集團有限公司黨委書記,宋志平、孫力實(女)同志任中國建材集團有限公司黨委副書記,姚燕(女)、曹江林、李新華、張海、徐衛兵(女)、黃安中、武吉偉、楊傑同志任中國建材集團有限公司黨委常委,楊傑同志任中國建材集團有限公司紀委書記。原中國建築材料集團有限公司和原中國中材集團有限公司黨委、紀委領導職務自然免除。
劉志江簡歷
劉志江,山東省蓬萊人,1957 年1 月出生,1982 年8月參加工作,1989 年12 月入黨,華南工學院膠凝材料專業畢業,大學本科學歷,學士學位,享受國務院政府特殊津貼,教授級高級工程師。
曾任中國中材集團有限公司董事長、黨委副書記,中國中材股份有限公司董事會主席,中國中材國際工程股份有限公司董事。
現任中國建材集團有限公司黨委書記、副董事長。
宋志平簡歷:
宋志平,1956年10月出生,1979年畢業于河北大學化學系,1995年獲得了武漢理工大學工商管理碩士學位,2002年獲華中科技大學管理工程博士學位。2012CCTV中國經濟年度人物。
1995年,獲武漢理工大學工商管理碩士學位;
2002年,獲華中科技大學管理工程博士學位;
1979年9月,大學畢業分配到京新型建築材料總廠工作,歷任技術員、處長、副廠長等職務;
1993年1月,任京新型建築材料總廠廠長;
1995年9月,任中國新型建築材料公司副總經理兼任廠長;
1996年3月,總廠改制後任公司董事長、黨委書記兼總經理;
1997年6月,兼任北新集團建材股份有限公司董事長;
1998年,任中國新型建築材料(集團)公司常務副總經理(兼);
2002年,任中國新型建築材料(集團)公司總經理,同時擔任中國建材工業協會副會長、首都企業傢俱樂部常務副理事長兼主任、全國MBA教育指導委員會委員、武漢理工大學管理科學與工程專業博士生導師。
2009年5月-2014年4月任中國醫藥集團總公司董事長 。
2014年4月-2016年8月任中國建築材料集團公司董事長、黨委書記。
2016年8月,任中國建材集團有限公司董事長(法定代表人),黨委副書記。
宋志平是黨的十五大代表。
(責任編輯:羅伯特)